国军第31--38军团序列
第31军团(1938.6.21--1938.7)
1938年6月21日第17路军第38军在山西猗氏扩编为第31军团。军团长孙蔚如 1939.2.7改编为第4集团军
第38军,军长赵寿山,副军长段象武。 第17师,赵寿山兼任师长;51旅旅长张骏京,49旅旅长耿志介 独立第46旅旅长,孔从周。
第96军,李中兴任军长。第177师,李中兴兼任师长;529旅旅长许权中,530旅旅长任云章;独立第47旅,旅长王镇华。
第32军团(1938.6.21--1939)
1938年6月21日第52军在湖北随县扩编为第32军团。军团长关麟征 1939.1.17编入第15集团军
第52军,张耀明任军长,欧阳芬任副军长。 第2师师长郑洞国 4旅旅长赵公武, 6旅旅长罗奇 第25师师长张耀明73旅旅长xxx,75旅旅长xxx 第195师 师长梁恺
第33军团(1938.6.21--1939)
1938年6月21日第14军在山西垣曲扩编为第33军团。军团长李默庵1939.2.4撤
第14军,军长陈铁,副军长王劲修 第10师,师长彭杰如;28旅旅长陈牧农,30旅旅长谷乐军; 第85师 师长陈鸿远 252旅旅长陈鸿远,255旅旅长郝家骏
第34军团(1938.6.29--1939)
1938年6月29日第73军在湖口扩编为第34军团。军团长王东原 1938.12.31撤
第73军 军长王东原兼,副军长陈孔达、彭松龄。 第15师师长汪之斌43旅旅长陈孔连、44旅旅长张彀中; 第77师师长罗霖 230旅旅长胡良玉,231旅旅长席秉钧,
第35军团(1938.7.2--1939.2)
1938年7月2日第3军在山西乡宁扩编为第35军团。军团长曾万钟 1939年2月7改编为第5集团军
第3军,曾万钟兼军长,唐淮源任副军长。 第7师,曾万钟兼任师长;19旅旅长李世龙,21旅旅长沈元镇 第12师,唐淮源任师长。34旅旅长马昆,35旅旅长朱淮
第36军团(1938.8.5--1939)
1938年8月5日第74军在德安扩编为第3军团。军团长俞济时1939.1.25撤
第74军,俞济时任军长。 第51师师长王耀武 151旅旅长周志道、153旅旅长李天霞; 第57师师长施忠诚169旅旅长施中诚、171旅旅长谈经国 第58师师长陈式正 172旅旅长何凌霄,174旅旅长吴继光
第37军团(1938.8.5--1939)
1938年8月5日第71军在瑞昌扩编为第37军团。军团长王敬久 1939.2.7撤
第71军,军长宋希濂 第36师师长陈瑞珂106旅旅长陈瑞河,108旅旅长杨光钰 第87师师长沈发藻259旅旅长沈发藻,261旅旅长刘安祺 第88师师长孙元良/钟彬 262旅旅长彭巩英,264旅旅长黄梅兴
第25军,军长王敬久。 第40师,师长詹忠言; 第52师,师长冷欣/唐云山;154旅旅长罗景星、156旅旅长卢新铭 第108师,师长张文清。
第38军团(1938.9.23--1939.11.20)
1938年9月23日第66军在德安扩编为第38军团。军团长叶肇1939年1月11日改编为第37集团军
第66军,叶肇兼军长, 第159师师长谭邃 475旅旅长罗策群 、476旅旅长陈骥 第160师师长叶肇478旅旅长邓志才、480旅旅长利树宗
|